Ymddiriedolwyr LLANFECHAIN MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 524415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIta DUFF | Cadeirydd |
|
|
|||||
Philip Ellison | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Richard Warburton | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Ronald North | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Joyce Dunwell | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Nursall | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Jennie Castle | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
John James Reilly | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
June Row | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Christopher Richards | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Alfred Wynn Griffiths | Ymddiriedolwr | 21 April 2010 |
|
|
||||
GWYNNE OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JONES-PERROTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SHILLITO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH NORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.