BRADFORD PRODUCING HUB LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Founded in 2019, Bradford Producing Hub (BPH) tests radical new approaches to producing work, supporting talent, and developing a thriving local arts sector. BPH supports creatives and arts organisations through funding, mentoring, training, development, and networking opportunities to platform Bradford as a district that nurtures and celebrates homegrown talent.
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2025: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN WATSON | Cadeirydd | 24 October 2023 |
|
|||||
David John Glanville | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Thorp | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Stephanie Jane Highett | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Urussa Malik | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Mytton | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Alexander Robert Croft | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 OCT 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ARTS AND CULTURE FOR THE PUBLIC BENEFIT PRINCIPALLY WITHIN BRADFORD BUT ALSO IN THE REST OF THE UNITED KINGDOM AND INTERNATIONALLY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY (1) DEVELOPING, PRODUCING AND PROMOTING CREATIVE AND CULTURAL ACTIVITIES, (2) SUPPORTING THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND PROMOTION OF CREATIVE AND CULTURAL ACTIVITIES AND (3) FOSTERING ACCESS TO, PARTICIPATION IN AND ENGAGEMENT WITH CREATIVE AND CULTURAL ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASSEMBLY BRADFORD
20 NORTH PARADE
BRADFORD
BD1 3HT
- Ffôn:
- 07741437053
- E-bost:
- hello@bdproducinghub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.