ymddiriedolwyr TENBY UNIT 453 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 524451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Edward Morgan | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Lloyd Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Sharon Britton | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
William Dean Elliott | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|||||
Catherine Hughes | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Gary Coburn | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Mara Coburn | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.