SOLVA MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village hall used for fund raising, meetings & community activites
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sir Benfro
Llywodraethu
- 24 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rees | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Victoria Barker | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Mark Metson Carter | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Helen Thomas | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Deborah Bowie-Moore | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Ffion Matthews | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Rona Sheila McGregor | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Southwell | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
JONATHAN CROWTHER HIGGINS | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Joe Griffin | Ymddiriedolwr | 01 April 2008 |
|
|||||
MOLLIE ROACH | Ymddiriedolwr | 09 July 2001 |
|
|||||
Jane Madeline Pascoe | Ymddiriedolwr | 09 July 2001 |
|
|
||||
FRANCES BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL-ANN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.95k | £23.76k | £5.27k | £11.33k | £9.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.67k | £4.72k | £10.22k | £15.32k | £21.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Mai 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 9 JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR USE BY THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
VILLAGE OF SOLVA AND THE PARISH OF WHITCHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Cart House
Caermedris Farm
Solva
Haverfordwest
SA62 6XL
- Ffôn:
- 01437720213
- E-bost:
- bookings@solvamemorialhall.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window