YOUTH CYMRU

Rhif yr elusen: 524480
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of Youth Cymru is to research , identify and respond to the needs of young people by developing and delivering programmes that contribute to their lifelong learning in an educational but essentially informal context.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £99,533
Cyfanswm gwariant: £246,239

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mawrth 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1163959 THE WELSH ASSOCIATION OF YOUTH CLUBS
  • 09 Medi 1963: Cofrestrwyd
  • 03 Mawrth 2016: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WELSH ASSOCIATION OF YOUTH CLUBS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £146.71k £146.30k £205.02k £191.30k £99.53k
Cyfanswm gwariant £201.77k £222.41k £230.42k £223.49k £246.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 07 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

07 Ionawr 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 06 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 06 Ionawr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 17 Hydref 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 17 Hydref 2012 Ar amser