Hanes ariannol CWMNI URDD GOBAITH CYMRU (CORFFOREDIG) / THE WELSH LEAGUE OF YOUTH (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 524481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.91m | £11.95m | £9.56m | £11.35m | £19.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.86m | £11.31m | £6.85m | £8.65m | £15.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.43m | £3.28m | £5.96m | £6.22m | £6.60m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.46m | £549.93k | £2.53m | £491.13k | £356.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £96.68k | £0 | £88.97k | £197.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.25m | £11.23m | £871.78k | £10.72m | £18.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £147.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.51k | £77.84k | £37.56k | £45.27k | £103.78k | |
|
Incwm - Arall | £131.77k | £0 | £166.02k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.32m | £413.59k | £48.03k | £181.01k | £284.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.79m | £11.27m | £6.80m | £8.61m | £14.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.46k | £44.24k | £48.14k | £40.61k | £46.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £127.83k | £6.12k | £113.63k | £134.98k | £116.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.65k | £3.79k | £4.53k | £4.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.