1ST ROBERTSFORD (ST GILES) GROUP
Rhif yr elusen: 524496
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cub Scout Beaver and Guide group activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Cyfanswm incwm: £8,101
Cyfanswm gwariant: £8,482
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 22 Mehefin 1971: Cofrestrwyd
- 14 Mawrth 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- FIRST/1ST ROBERTSFORD SCOUT ASSOCIATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.47k | £5.10k | £6.38k | £9.97k | £8.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.65k | £6.38k | £6.52k | £9.94k | £8.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 30 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 14 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 15 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 31 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE SCOUT TRUST DEED 1969 LEASE DATED 14 MAY 1971
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE SCOUT ASSOCIATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SHREWSBURY
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window