ymddiriedolwyr CUMBRIA SOUTH GIRL GUIDES
Rhif yr elusen: 524504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridget Ducksbury | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alison Armer | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Leigh Muggridge | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Lindsey Cooper | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|||||
Rachel Helen Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Vicki Noble | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
Michelle Johnson | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|||||
Jane Caroline Asquith | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH BEALE | Ymddiriedolwr | 14 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.