Ymddiriedolwyr NATIONAL FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS

Rhif yr elusen: 1211473
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alex McMenemy Ymddiriedolwr 23 February 2025
THE COUNTY DURHAM FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Harry Mitchell Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Kathryn Hargreaves Ymddiriedolwr 03 November 2024
Dim ar gofnod
Thomas Oatey Ymddiriedolwr 03 November 2024
Dim ar gofnod
Jessica Ruth Rose Ymddiriedolwr 25 February 2024
Dim ar gofnod
Polly Baines Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Natalie Sarah McGinn Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Francesca Harriet Fowler-Walsh Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
James Oscar Nixey Ymddiriedolwr 26 February 2023
Dim ar gofnod
Marcus Bailey Ymddiriedolwr 26 February 2023
Dim ar gofnod
Charlotte Catherine Curtis Ymddiriedolwr 20 February 2023
Dim ar gofnod