ymddiriedolwyr 1ST ALREWAS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Mills | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Cheryl Samantha Smith | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
James Roddick | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Helen Gardner | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Katherine Nokes | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
Sarah-Louise Durk | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
Sally Couzens | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.