ymddiriedolwyr 12TH CITY (TUNSTALL) STOKE-ON-TRENT AND NEWCASTLE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bath | Cadeirydd | 13 November 2013 |
|
|
||||
Clair Fleet | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Catherine Forbes | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Natilie Sandra Hill | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
David Fairbrother | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
Anthony John Porter | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
STUART EDGERTON | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
Julie Jones | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.