ymddiriedolwyr 89TH STOKE-ON-TRENT AND NEWCASTLE SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Andrew Moxon | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Benjamin Upson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Georgia Fay Bratt | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Alexander Richard Martin | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Paul Daniel Billington | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
David Michael Smith | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||
Nicola Diane Kenney | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
Julie Anne Hemmings | Ymddiriedolwr | 04 June 2016 |
|
|
||||
Adam Whitehorn Marshall | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
FRANK LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.