Ymddiriedolwyr PARK PALACE PONIES CIO

Rhif yr elusen: 1210233
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Debbie Owens Ymddiriedolwr 18 February 2025
Dim ar gofnod
Karen Scott Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Stephen McNally Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Guy Mitchell Ymddiriedolwr 27 September 2024
Dim ar gofnod
Pamela Christina Allen-Rudkin Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod