ymddiriedolwyr CITY OF COVENTRY SCOUT COUNTY
Rhif yr elusen: 524586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Bennett | Cadeirydd | 16 July 2022 |
|
|
||||
Simon Caughey-Rogers | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Emily Rendall | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Michelle Cox | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Stuart Wheeler | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Colin James | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Mark Lee | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|||||
Luke Adrian FitzPackham | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
Robert Tansey | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
Mary Margaret Miller | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|
||||
MATTHEW EDWARD COBBLE | Ymddiriedolwr | 04 August 2013 |
|
|
||||
DAVID THOMAS MILLER | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
||||
NIGEL ROBERT STAPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DAVE HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MIKE PITHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.