EHSL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EHSL provides supported housing accommodation and associated services to people with learning disabilities, mental health issues, autism, and other support needs.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hon | Cadeirydd | 06 October 2016 |
|
|
||||
Mark Slater | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Graham Lewis | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Wilson | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 FEB 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUN 2024 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 JUL 2024
Gwrthrychau elusennol
5.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE BY PROVIDING (OR FACILITATING THE PROVISION OF) HOUSING WITH ASSOCIATED SUPPORT, ADVOCACY, ADVICE, TRAINING, CARE, AND INFORMATION SERVICES RELATING TO THE PROVISION OF AND ACCESS TO SOCIAL HOUSING; AND (B) TO FURTHER SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
E H S L
614 READING ROAD
WINNERSH
WOKINGHAM
RG41 5HE
- Ffôn:
- 03002004100
- E-bost:
- info@ehsl-uk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.