LEEDS COUNTY GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 524738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Girlguiding Leeds is a voluntary organisation providing activities to promote the education of girls and young women to help them develop emotionally, mentally, physically and spiritually so that they can make a positive contribution to their Community and wider world.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £106,073
Cyfanswm gwariant: £105,617

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING LEEDS (Enw gwaith)
  • LEEDS COUNTY GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • YORKSHIRE CENTRAL COUNTY (DIVISION) OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jan Ali Ymddiriedolwr 27 January 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE EPIPHANY GIPTON, LEEDS
Derbyniwyd: Ar amser
LEEDS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Lisa Dainty-Wall Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Isla Gerrard Ymddiriedolwr 24 July 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Jayne Dilks Ymddiriedolwr 24 July 2023
Dim ar gofnod
Dr ANNE ESSLEMONT Ymddiriedolwr 01 March 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £59.23k £58.96k £53.66k £87.55k £106.07k
Cyfanswm gwariant £59.05k £81.26k £68.97k £132.92k £105.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £20.99k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
16a Morris Lane
Leeds
LS5 3JD
Ffôn:
0113 274 7305