Ymddiriedolwyr 6TH HOLME VALLEY (TRINITY CHURCH) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524744

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Kenneth Lane BEM | Cadeirydd | 08 September 2023 |
|
|
||||
Lucy Crowder | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Victoria Booth | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Kathryn Finlayson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Clare Marie Fairlie | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Louise Palmer | Ymddiriedolwr | 06 March 2007 |
|
|
||||
Barry Suddick | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.