HUDDERSFIELD DARTMOUTH DIVISION GUIDES

Rhif yr elusen: 524745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

All types of camps and pack holidays for all Guides, Brownies as well as sleep overs for Rainbows. We have also had all sorts of training for both Leaders as well as courses for Brownies and Guides to name but a few things

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £12,566
Cyfanswm gwariant: £10,814

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ebrill 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1035840 HUDDERSFIELD SOUTH GUIDE ASSOCIATION
  • 11 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HUDDERSFIELD AND DISTRICT GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • HUDDERSFIELD DARTMOUTH DIVISION AND HUDDERSFIELD RAMSDEN DIVISION GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
  • HUDDERSFIELD DARTMOUTH DIVISION GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Caroline Jane Pearson Ymddiriedolwr 20 August 2024
Dim ar gofnod
Margaret Helen Shaw Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Bridget Markey Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Nicola Mary Muff Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Sarah Jane Glover Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
ALISON JANE HARGREAVES Ymddiriedolwr 24 August 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.16k £683 £90.77k £5.77k £12.57k
Cyfanswm gwariant £6.46k £487 £7.01k £9.41k £10.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 03 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
107 Dryclough Road
HUDDERSFIELD
HD4 5JB
Ffôn:
01484311999
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael