ymddiriedolwyr ROTHERHAM DISTRICT SCOUTS
Rhif yr elusen: 524777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Raymond Moore | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
David Robert Humphries | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Lisa-Marie Langton | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Aimee Kemp | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Alexander Iain Young | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|||||
Ashley Russell Cox | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
David Boot | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Matthew James Brelsford | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Debra Sharon Day | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.