Ymddiriedolwyr THE VIVIAN HALL
Rhif yr elusen: 1211947
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Cuthill | Cadeirydd | 15 May 2017 |
|
|||||
Robert Stephen Johnston | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Michael Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
William Anderson | Ymddiriedolwr | 17 June 2016 |
|
|
||||
ANN Mary ILES | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|||||
JOHN HARRIS | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|||||
EILEEN NIELSEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.