ymddiriedolwyr 12TH ROTHERHAM (SWALLOWNEST) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Darling | Cadeirydd | 17 July 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Gill | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Anne Moss | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Amy Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Vanessa Stickland | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Rachel Foster | Ymddiriedolwr | 01 September 2005 |
|
|
||||
Jason Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.