8TH WAKEFIELD SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scout Group Running scouting type activities for children aged between 6 & 14 yrs old
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 21 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- HORBURY BRIDGE SCOUT GROUP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARREN BYFORD | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|||||
Marcus Damian Philips DR | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Philip Hobday | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Lucy Wakenshaw | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Deborah Hemingway | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Hardy | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Stephanie Morley | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Caroline Rushworth | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Karen Cooper | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Ross Kevin Finegan | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
CAROL HARGILL | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.90k | £28.70k | £11.12k | £28.85k | £31.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.25k | £4.78k | £21.94k | £27.63k | £31.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.25k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04 JAN 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 28 MAR 1949 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 18 FEB 1959 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 05 MAY 1967 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 19 JUL 1991 AS AMENDED ON 30 APR 2019 AS AMENDED ON 12 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
WAKEFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 RAYNER STREET
HORBURY
WAKEFIELD
WF4 5BD
- Ffôn:
- 07759494126
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window