1ST BARRY SEA SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scout group
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Bro Morgannwg
Llywodraethu
- 24 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 1ST BARRY BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatima Eileen Salhab | Cadeirydd | 03 March 2022 |
|
|
||||
Rizik Joseph Salhab | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Luca Howels | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Alexandra Sutton | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Sarah Jane Horbury | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Victoria Louise Simpkins | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Neil Horbury | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Richard James | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Gareth Phillips | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.26k | £45.74k | £28.82k | £35.55k | £46.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.76k | £42.46k | £26.81k | £45.45k | £53.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | £15.00k | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Mawrth 2021 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Mawrth 2021 | 122 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 11TH DECEMBER 1959 UPON THE TRUSTS OF THE BOY SCOUTS ASSOCIATION TRUST DEED 155
Gwrthrychau elusennol
1ST BARRY SEA SCOUTS GROUP
Maes buddion
BARRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
64 PORTH-Y-CASTELL
BARRY
CF62 6QE
- Ffôn:
- 01446404829
- E-bost:
- group@1stbarry.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window