Ymddiriedolwyr WELSH INTENSIVE CARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1212735
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mark Andrew Raper | Cadeirydd | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Michelle Smalley | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Laura Amy Phillips | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Tammy Bowen | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Dr Ceri Lynch | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Dr Peter Havalda | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Ford | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Charlotte Thomas | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Dr David Paul Hepburn | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Dr John Gorst | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Sharon Norman | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Mohsin Kamal | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Lucy Morgan | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.