Ymddiriedolwyr READ EASY NORTH AND WEST WILTSHIRE
Rhif yr elusen: 1211720
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Cox | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Barbara Mattingly | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Kenneth Reeve-Rawlings | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Robert Beesley | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Paul Wiltshire | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
ADELE RADICE | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Winchcombe | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Deborah Russell | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Susan Williams | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||
David Williams | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.