APEX FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Apex Foundation is a not-for-profit entity set up by Apex Group to support charitable initiatives and projects that promote and make a difference to two key areas: (1) the preservation, conservation and protection of the environment; and (2) women's empowerment and economic independence.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Hydref 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosanna Frances Elizabeth Guest | Cadeirydd | 28 August 2023 |
|
|
||||
Thomas Henry Wiggin | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Eoin Motherway | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Marcia Joanne Coatham | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Tasneem Jeevanjee | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
William James Chignell | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 AUG 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO FURTHER ANY PURPOSE WHICH IS EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4th Floor
140 Aldersgate Street
London
United Kingdom
EC1A 4HY
- Ffôn:
- +442039611430
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.