52ND AND 54TH (CHRIST CHURCH) GUIDES AND BROWNIES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 525077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of education & training for young people

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £6,335
Cyfanswm gwariant: £9,262

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bolton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 52ND AND 54TH BOLTON UNITS OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARGARET MARY THOMAS Cadeirydd 21 February 2021
THE GUIDE ASSOCIATION LANCASHIRE BORDER COUNTY
Derbyniwyd: Ar amser
REBECCA JANE MINORS Ymddiriedolwr 21 February 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.76k £5.80k £6.58k £4.43k £6.34k
Cyfanswm gwariant £5.57k £7.76k £4.59k £4.12k £9.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 20 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 09 Mawrth 2024 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 22 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 22 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Apartment 249
Holden Mill
Blackburn Road
BOLTON
BL1 7PN
Ffôn:
01204305998
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael