THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST WINIFRED'S, MANATON

Rhif yr elusen: 1211296
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Rhagfyr 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST WINIFRED'S PCC MANATON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE RIGHT REVEREND NICHOLAS HOWARD PAUL MCKINNEL Cadeirydd 01 January 2024
BLUNDELL'S SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy George Baily Ymddiriedolwr 01 May 2018
CHURCH HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
MANATON CHURCH FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Frances Payne Ymddiriedolwr 01 May 2016
CHURCH HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
YVONNE ANNETTE CROUT Ymddiriedolwr 01 May 2008
PARISH HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Noel Butcher Ymddiriedolwr 01 May 2004
CHURCH HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
Rose Anne Underhill Ymddiriedolwr 01 May 2002
CHURCH HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DREW PIKE Ymddiriedolwr 01 May 1999
NEWTON ABBOT COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CLAUDE AND MARGARET PIKE WOODLANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE STOVER CANAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Colin Stewart Ymddiriedolwr 01 May 1995
MANATON CHURCH FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
James Hippisley Kidner Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Sarah Catherine Elaine Baily Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev Susan Sheppard Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Ann Mosley Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DEAL FARM
MANATON
NEWTON ABBOT
TQ13 9UQ
Ffôn:
01647221635
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael