2ND ALLERTON SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 525112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scouting

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £36,066
Cyfanswm gwariant: £47,170

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Michael Whitfield Cadeirydd 20 April 2017
Dim ar gofnod
Louise Burns-Lunt Ymddiriedolwr 05 October 2023
Dim ar gofnod
Brittany Jessica Mason Ymddiriedolwr 13 April 2023
Dim ar gofnod
Mark Robert Wootten Ymddiriedolwr 25 September 2021
Dim ar gofnod
Samuel Richard Pope Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Ian Raynford Rawsthorne Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Jillian Pope Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Lesley Margaret Hickson Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Elaine Marjorie Fanning Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
James Whelan Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Alison Clare Franklin Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Kevin Alexander Hickson Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Katherine Sweeney Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Benjamin Vincent Pope Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Ann Garnett Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
JOHN RAFFERTY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD POPE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.20k £22.45k £22.13k £26.00k £36.07k
Cyfanswm gwariant £15.35k £17.92k £31.76k £23.62k £47.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.10k £12.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Chwefror 2025 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Mawrth 2024 34 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

05 Mawrth 2024 34 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Chwefror 2023 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Clearview
Kylemore Avenue
LIVERPOOL
L18 4PY
Ffôn:
07766080398
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael