ymddiriedolwyr HESSLE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 525140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Andrew Latus | Cadeirydd | 23 January 2024 |
|
|
||||
Zoe Victoria Futschik | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Philip Creasey | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Charlotte Louise Winter | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jonathan Luckhurst | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Simon Winter | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|
||||
Sean Alick Bell | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|
||||
Patricia Wendy Macadam | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|||||
Paul Daniel | Ymddiriedolwr | 05 December 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.