Hanes ariannol T D JONES (LLANDDEWI BREFI)

Rhif yr elusen: 525339
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1823 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018
Cyfanswm Incwm Gros £204 £386 £196 £196 £210
Cyfanswm gwariant £180 £210 £190 £200 £330
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A