Hanes ariannol ALDERMAN BEN EVANS AGRICULTURAL SCHOLARSHIP

Rhif yr elusen: 525383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £416 £424 £436 £452 £466
Cyfanswm gwariant £0 £0 £700 £300 £900
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A