Ymddiriedolwyr TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS CIO

Rhif yr elusen: 1211482
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher McLaughlin Cadeirydd
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Ilett Ymddiriedolwr 23 August 2024
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
KIM PARKER Ymddiriedolwr 19 March 2024
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Middleton Ymddiriedolwr 19 March 2024
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
Nick Beynon Ymddiriedolwr 01 February 2019
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Cane Ymddiriedolwr 01 November 2016
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
Kirsten Clark Ymddiriedolwr 30 December 2015
TWICKENHAM UNIT 341 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser