Hanes ariannol CARDIFF FURTHER EDUCATION TRUST FUND

Rhif yr elusen: 525512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £145.93k £118.87k £113.59k £156.66k £196.83k
Cyfanswm gwariant £68.19k £100.36k £32.02k £17.54k £34.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A