Ymddiriedolwyr BUSTARDTHORPE ALLOTMENTS ASSOCIATION CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1211930
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristina Rivas Graver | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
James Poyner | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Susan De Val LLB | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Allison Church | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Phillip Wherrett | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Joanna May Rogers Mrs | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Steele | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Richard Seddon | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Christopher Church | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
George Harte | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.