Hanes ariannol FRIENDS OF PENNARD PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 525548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/09/2019 | 10/09/2020 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | 10/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.55k | £4.22k | £9.82k | £8.33k | £9.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.46k | £13.84k | £12.68k | £10.83k | £13.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.