Hanes ariannol THE FOUNDATION OF GRIFFITH OWEN (THE CATECHISING BRANCH)

Rhif yr elusen: 525585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.34k £4.85k £980 £1.78k £8.44k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £1.00k £2.33k £1.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A