Hanes ariannol THE FOUNDATION OF GRIFFITH OWEN (THE APPRENTICING BRANCH)

Rhif yr elusen: 525589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.03k £6.10k £7.96k £8.90k £9.25k
Cyfanswm gwariant £5.60k £4.80k £800 £960 £2.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A