THE IFAN AND TEGID JONES (BROTHERS) SCHOLARSHIP FUND

Rhif yr elusen: 525607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

I rai rhwng 17 a 25 sy'n dilyn cwrs astudiaeth o unrhyw offeryn cerddorol (ag eithrio'r piano) a/neu gyfansoddi cerddorol mewn Prifysgol. Rhaid bod yn enedigol yn yr hen Sir Feirionnydd neu wedi byw yn y Sir am ddeng mlynedd.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £155
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwynedd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Awst 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • A956****6131 (Enw gwaith)
  • A999FN**3177 (Enw gwaith)
  • THE IFANANCE TEGID JONES (BROTHER SCHOLARSHIP FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RESOURCES DIRECTORATE Ymddiriedolwr
MORGAN FOR CHILD WELFARE AND CARE OF EXPECTANT MOTHERS
Derbyniwyd: Ar amser
MORGAN FOR THE CARE OF THE SERIOUSLY ILL
Derbyniwyd: Ar amser
EVAN RICHARD JONES PRIZE FUND IN CONNECTION WITH YSGOL LLANLLECHID
Derbyniwyd: Ar amser
THE MORGAN SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE FLORENCE M GUEST MORGAN BEQUEST (ICW BOTTWNOG COUNTY SECONDARY SCHOOL)
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID AND JANE JONES GRANTS
Derbyniwyd: Ar amser
EVAN RICHARD JONES PRIZE FUND IN CONNECTION WITH BETHESDA (DYFFRYN OGWEN) GRAMMAR AND BILATERAL SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
EVAN RICHARD JONES PRIZE FUND IN CONNECTION WITH CARNEDDI (PENYBRYN)
Derbyniwyd: Ar amser
MERIONETHSHIRE FURTHER EDUCATION TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH HUGHES BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JONES-ROBERTS BEQUEST ICW YSGOL Y MOELWYN
Derbyniwyd: Ar amser
J R JONES PRIZE FUND IN CONNEXION WITH THE COUNCIL SCHOOL AT TRAWSFYNYDD
Derbyniwyd: Ar amser
DR EDWARD JONES' SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PRINCESS MARY'S BURSARY FUND ICW PWLLHELI COUNTY SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE M W AND M H PRICHARD PRIZE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE J E BUCKLEY JONES TRUST (FORMER COUNTY OF CAERNARVON)
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF MARY PARRY
Derbyniwyd: Ar amser
CAERNARVONSHIRE FURTHER EDUCATION TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE COUNTY COUNCIL OF GWYNEDD WELSH CHURCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56 £32 £13 £71 £155
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £300 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 18 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GWYNEDD COUNCIL
SHIREHALL STREET
CAERNARFON
LL55 1SH
Ffôn:
01286 679649
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael