Hanes ariannol CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR (GOGLEDD CYMRU) COLEG HARLECH, COLEG HARLECH WORKERS' EDUCATIONAL ASSOCIATION (NORTH WALES)
Rhif yr elusen: 525785
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.09m | £4.26m | £4.71m | £4.97m | £6.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.38m | £4.23m | £4.79m | £5.79m | £6.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £375.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.78m | £4.15m | £4.40m | £3.97m | £3.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £310.00k | £118.00k | £303.00k | £992.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £199.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £712.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.38m | £4.23m | £4.79m | £5.79m | £4.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £223.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.