FREE GRAMMAR SCHOOL

Rhif yr elusen: 525844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

VARIOUS SUPPORTS FOR FRODSHAM CE PRIMARY SCHOOL.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £25,311
Cyfanswm gwariant: £40,050

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRODSHAM CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL (Enw gwaith)
  • FRODSHAM ENDOWED SCHOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Phyllis Betty Rutter Cadeirydd 12 September 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAURENCE, FRODSHAM
Derbyniwyd: Ar amser
David Woodhouse Ymddiriedolwr 22 September 2024
Dim ar gofnod
Stephanie Lynne Parker Ymddiriedolwr 23 June 2024
Dim ar gofnod
WILLIAM DAVID COOK Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Elaine Atack Ymddiriedolwr 11 May 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAURENCE, FRODSHAM
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JAMES HARRISON
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1659 diwrnod
CHARITY OF MRS MARY CHESSHYRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1659 diwrnod
TERENCE HAYES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS CHRIS WILDING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr ANDREW MILTON RUDD Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAURENCE, FRODSHAM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.25k £23.53k £26.13k £24.37k £25.31k
Cyfanswm gwariant £18.60k £18.11k £21.36k £24.00k £40.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Chwefror 2023 120 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Chwefror 2023 120 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Mawrth 2022 134 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Tachwedd 2020 21 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 20TH AUGUST 1940 (PRINTED REPORTS VOLUME 31 PAGE 423).
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF FREE GRAMMAR SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 08 Mehefin 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Vicarage
Vicarage Lane
FRODSHAM
WA6 7DU
Ffôn:
01928733378
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael