HIGH LEGH EDUCATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1 - In promoting the education, including social and physical training, of persons under the age of 25 years who are or who have a parent resident in the said parish in such ways as the Trustees think fit. 2 - In providing for any school in the Parish of High Legh or substantially serving the same such special benefits of any kind not normally provided by the local education authority as may from
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 05 Awst 1985: Cofrestrwyd
- JOSEPH HASELHURST (Enw blaenorol)
- SCHOOLHOUSE CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD GREY OF CODNOR RICHARD CORNWALL LEGH | Cadeirydd |
|
|
|||||
RICHARD S C CORNWALL-LEGH | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
TIMOTHY HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREA HOSKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/02/2020 | 22/02/2021 | 22/02/2022 | 22/02/2023 | 22/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.49k | £2.07k | £2.59k | £2.33k | £3.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.41k | £3.31k | £1.43k | £1.82k | £1.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 22 Chwefror 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Chwefror 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Chwefror 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Chwefror 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Chwefror 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 5 AUGUST 1985.
Gwrthrychau elusennol
1. PROVIDING FOR ANY SCHOOL IN THE PARISH OF HIGH LEGH OR SUBSTANTIALLY SERVING THE SAME SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. 2. IN PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE OR WHO HAVE A PARENT RESIDENT IN THE PARISH IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
PARISH OF HIGH LEGH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 6
Eagle Lodge
19 Harrop Road,Hale
ALTRINCHAM
Cheshire
WA15 9DA
- Ffôn:
- 01925754285
- E-bost:
- mike_cyn@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window