Hanes ariannol THE RYLEYS SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 525915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £1.98m | £2.30m | £2.48m | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £2.02m | £2.22m | £2.50m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.96k | £17.81k | £18.17k | £12.68k | £94.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £85.34k | £1.95k | £4.12k | £1.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £73.44k | £13.61k | £62.95k | £102.34k | £36.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.94m | £1.87m | £2.23m | £2.37m | £2.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.53k | £4.24k | £11.88k | £7.25k | £5.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £85.34k | £1.95k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.01m | £2.20m | £2.48m | £2.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.64k | £7.18k | £21.48k | £24.68k | £31.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.57k | £22.21k | £18.17k | £18.57k | £21.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.