Hanes ariannol POWNALL HALL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 525929
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/08/2018 | 22/08/2019 | 22/08/2020 | 22/08/2021 | 22/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £2.16m | £2.23m | £2.11m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.07m | £2.21m | £2.42m | £2.31m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £111.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.42k | £34.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.49k | £32.31k | £18.32k | £2.00k | £558 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.86m | £2.13m | £2.12m | £2.07m | £2.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128 | £195 | £47 | £20 | £21 | |
|
Incwm - Arall | £588.80k | £0 | £91.42k | £34.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.91m | £2.18m | £2.30m | £2.20m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.00k | £17.02k | £31.66k | £8.94k | £8.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.23k | £39.43k | £0 | £37.23k | £27.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £148.57k | £17.09k | £82.26k | £104.13k | £84.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.