ymddiriedolwyr POWNALL HALL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 525929
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILEEN MACAULAY | Cadeirydd | 24 June 2011 |
|
|
||||
Karen Mehta | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Alexandra Simmonds | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Debra Hueting | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Susan Kelly | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Rollo Barnaby Wilson Wood | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Niamh Maria Wood | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
THOMAS JAMES WAREHAM | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
||||
TERENCE FREDERICK BARNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM DEREK DAWBER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.