Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH ALTRINCHAM GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS

Rhif yr elusen: 526023
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2011 01/04/2012 01/04/2013 01/04/2014 01/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £4 £4 £4 £4 £10
Cyfanswm gwariant £0 £0 £80 £40 £40
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A