THE WIGAN FOUNDATION FOR TECHNICAL EDUCATION

Rhif yr elusen: 526129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS ATTENDING WIGAN & LEIGH COLLEGE. SUPPORT IS PROVIDED PRIMARILY BY MEANS OF HARDSHIP PAYMENTS TO INDIVIDUAL STUDENTS AND BY SUPPORTING OR SUBSIDISING EDUCATIONAL VISITS & ACTIVITIES WHICH ARE OF BENEFIT EITHER TO STUDENTS STUDIES OR WHICH ADVANCE STUDENTS CULTURAL & SOCIAL EDUCATION.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £61,864
Cyfanswm gwariant: £83,991

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Medi 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WIGAN FOUNDATION FOR TECHNICAL EDUCATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALBERT RICHARD WATERFIELD Cadeirydd 28 March 2011
Dim ar gofnod
JOHN WRIGHT Ymddiriedolwr 13 December 2016
Dim ar gofnod
Anna Dawe Ymddiriedolwr 26 May 2016
Dim ar gofnod
DIANE BRENNAN Ymddiriedolwr 08 October 2014
Dim ar gofnod
ELIZABETH SHEA Ymddiriedolwr 06 February 2013
Dim ar gofnod
GERARD MARTIN BRETHERTON Ymddiriedolwr 28 March 2011
Dim ar gofnod
PHILIP COLLIER Ymddiriedolwr 28 March 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.45k £60.82k £61.42k £61.79k £61.86k
Cyfanswm gwariant £57.80k £57.31k £62.46k £56.83k £83.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 11 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 11 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 1 APRIL 1954
Gwrthrychau elusennol
ANNUAL PRIZE TO A STUDENT ATTENDING A COURSE IN BUILDING OR BUILDING TRADES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 01 Medi 1974 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 Coniston Avenue
WIGAN
WN1 2EY
Ffôn:
07774157149
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael