Dogfen lywodraethu NORTH WEST TRAINING COUNCIL
Rhif yr elusen: 526139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 APRIL 1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 OCTOBER 1969 , 16 NOVEMBER 1982, 18 OCTOBER 1989, 23 FEBRUARY 1999 AND 30 JULY 2003 as amended on 05 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, ADVANCE AND ENCOURAGE THE EDUCATION OF PERSONS ENGAGED IN OR ABOUT TO BE ENGAGED IN COMMERCE AND INDUSTRY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.