Hanes ariannol THE OLDHAM ENGINEERING GROUP TRAINING ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 526145
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £524.24k | £631.48k | £692.94k | £598.93k | £664.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £591.16k | £668.31k | £694.64k | £540.52k | £573.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £511.88k | £597.82k | £615.91k | £543.77k | £560.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.97k | £11.10k | £21.01k | £30.61k | £77.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.02k | £620.01k | £665.27k | £567.77k | £586.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £257 | £371 | £10 | £550 | £117 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £6.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £591.16k | £668.31k | £694.64k | £540.52k | £573.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.12k | £38.73k | £32.15k | £33.39k | £34.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.