Dogfen lywodraethu THE ROYAL LIVERPOOL SEAMEN'S ORPHAN INSTITUTION
Rhif yr elusen: 526379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 19 FEBRUARY 1878 AS VARIED BY SCHEME OF 8 MARCH 1901,ROYAL CHARTER DATED 13 DECEMBER 1921 AND SCHEME OF 24 SEPTEMBER 1990 & 16 MARCH 2007 AS CONFIRMED BY ORDER IN COUNCIL DATED 21 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
TO FEED, CLOTHE AND EDUCATE THE DESTITUTE OR NECESSITOUS SONS AND DAUGHTERS OF DECEASED SEAFARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.